Hanes ariannol KOLLEL VIZNITZ LONDON
Rhif yr elusen: 1166611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £662.84k | £833.19k | £902.34k | £926.79k | £946.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £681.66k | £825.80k | £901.92k | £923.43k | £985.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £662.84k | £8.33m | £902.34k | £926.79k | £946.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.39k | £757.08k | £866.04k | £916.80k | £972.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.25k | £4.37k | £8.96k | £909 | £9.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £575.02k | £548.58k | £378.90k | £916.80k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.02k | £64.36k | £26.93k | £5.72k | £3.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.