ymddiriedolwyr YARKHILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 507436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martin ennis | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Kirsten Lawton-Smith | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||
Sandra Elizabeth Feakins | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Katherine Melissa Evelyn Bott | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||
Robert Aspey | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||
Wendy Jean Nash | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
SARAH DAW | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.