Hanes ariannol THE MUSIQUE-CORDIALE TRUST
Rhif yr elusen: 1167732
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.98k | £29.12k | £26.92k | £19.92k | £12.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.91k | £29.78k | £27.35k | £20.23k | £11.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.