ymddiriedolwyr TRANSFORMING PLYMOUTH TOGETHER
Rhif yr elusen: 1166026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Revd James Grier | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Chris Forster | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Rev Mark Woodhouse | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Rev Lawrence Braschi | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Rev DAVID CHARLES WAY | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
Christina Manuela Florence Tuohy | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|
||||
DARIN HALIFAX | Ymddiriedolwr | 05 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.