Hanes ariannol MID SUFFOLK AXIS
Rhif yr elusen: 1167255
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.12k | £86.57k | £96.92k | £72.69k | £73.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.95k | £101.98k | £81.36k | £107.61k | £97.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.15k | £45.92k | £19.41k | £34.37k | £36.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.67k | £2.30k | £62.88k | £2.99k | £4.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.