ymddiriedolwyr 1ST NORLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 508019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Bruce Lane | Cadeirydd | 01 January 2011 |
|
|
||||
Jack William Bennion | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||
Jennifer Louise Cowap | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Rev Bryony Partridge | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Sheena Margaret McLean | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Sandra Moloney-Pugh | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Gareth William Jamieson | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Ross Heaton | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Jane Sayers | Ymddiriedolwr | 17 June 2016 |
|
|
||||
Vickie Fifield | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|
||||
Stephne Douglas | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.