ymddiriedolwyr UNIVERSIFY EDUCATION
Rhif yr elusen: 1167240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY Hortyn | Cadeirydd | 09 April 2016 |
|
|
||||
Margot Queenie Sprague-Davies | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Steven Barrie Smith | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Amy Louise Ellis-Thomspon | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
James Gregory | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Marco Logiudice | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Helen Clare Norman | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Mary Nicholson | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Dr Steve Rayner | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|||||
Matthew Lacey | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.