Hanes ariannol BURNAGE FOODBANK
Rhif yr elusen: 1169272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.12k | £12.47k | £57.28k | £36.99k | £65.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.03k | £9.72k | £25.66k | £35.87k | £49.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.63k | £8.17k | N/A | £6.10k | £23.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.