ymddiriedolwyr BURNAGE FOODBANK
Rhif yr elusen: 1169272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Johnson | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Vincent Kelly | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Julie Crossley Ms | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Rev Matthew Robert Michael Calladine chair | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Azra Ali | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|||||
STEVE BOURKE | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
JANE FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.