ymddiriedolwyr STAINTON VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1169150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Vivien Hodgson | Cadeirydd | 06 October 2019 |
|
|
||||
Stephen Ian Helm | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Maria Golden | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Greta Johnson | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Prof Liz Beaty | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
Charles Chapman | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
Isobel Morley | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|||||
Dorothy Anne Metcalf | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|||||
Philip John Dixon | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
JUDITH DERBYSHIRE | Ymddiriedolwr | 22 August 2016 |
|
|
||||
JONATHAN RUSH | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.