Hanes ariannol WORCESTER MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 508730
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.22k | £29.70k | £33.78k | £32.72k | £40.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.05k | £28.11k | £29.53k | £32.31k | £35.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.