ymddiriedolwyr AIREDALE VOLUNTARY DRUG AND ALCOHOL AGENCY LIMITED
Rhif yr elusen: 1173006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Morley | Cadeirydd | 10 May 2021 |
|
|
||||||
Sarfraz Arif | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||
Umar Iqbal | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||
Jane McGeagh | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||
Kes Lewis | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||||
Quentin Marris | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
||||||
Anthony Martin Jackson Ball | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|||||||
Pamela Essler | Ymddiriedolwr | 24 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.