Hanes ariannol CLASSICAL SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1170970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/07/2019 | 05/07/2020 | 05/07/2021 | 05/07/2022 | 05/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.13k | £3.41k | £9.28k | £7.06k | £25.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.26k | £4.92k | £4.33k | £7.29k | £20.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.00k | N/A | £6.00k | £3.00k | £5.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.