ymddiriedolwyr MIDDLEWICH & DISTRICT FOODBANK
Rhif yr elusen: 1170679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Drew | Cadeirydd | 12 December 2016 |
|
|||||
Stephen Michael Molesworth | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Hayley Saich | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Duncan George Soutar | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Townsend | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Anne O'Keefe | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
JOHN DULEY | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.