Hanes ariannol THE GRAND CHARITY
Rhif yr elusen: 1170335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.93m | £842.00k | £886.00k | £668.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.42m | £8.30m | £10.39m | £1.94m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36m | £1.77m | £774.00k | £881.00k | £666.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £228.00k | £159.00k | £68.00k | £5.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £608.00k | £1.12m | £678.00k | £870.00k | £666.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.10m | £8.07m | £10.21m | £1.89m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £324.00k | £232.00k | £175.00k | £44.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.61m | £2.65m | £4.24m | £506.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £143.00k | £93.00k | £73.00k | £18.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.