Hanes ariannol THE ROYAL MASONIC TRUST FOR GIRLS AND BOYS
Rhif yr elusen: 1170336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.86m | £5.52m | £4.37m | £3.15m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.78m | £10.52m | £11.69m | £10.54m | £10.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.17m | £1.88m | £1.07m | £585.00k | £436.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.70m | £3.65m | £3.31m | £2.56m | £3.45m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £289.00k | £234.00k | £514.00k | £297.00k | £321.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.58m | £9.22m | £10.62m | £9.49m | £9.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.21m | £1.30m | £1.07m | £1.05m | £1.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £78.00k | £88.00k | £92.00k | £0 | £74.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.38m | £2.19m | £3.81m | £3.07m | £3.52m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.00k | £18.00k | £948.00k | £903.00k | £1.20m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.