ymddiriedolwyr ENRYCH BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1171864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jeffery | Cadeirydd | 02 March 2017 |
|
|||||
Brendan Stanley McLean | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Katrina Grace Spring | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Robert John Holland | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Sean Harris | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
SANDRA JEFFERY | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.