ymddiriedolwyr MORTIMER HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1171392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Margery Cowell | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Angela Rosalie Deane Iliff | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Annie Elizabeth Garthwaite | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Kirsten Lawton-Smith | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|||||
Mike Beazley | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|||||
MARY ELIZABETH HOLLEY | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
JOHN FLEMING | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
CLIVE JUPP | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|||||
Philip Hume | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
YVE ANNE JAMES | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.