Hanes ariannol WINCHCOMBE TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 1173052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.38k | £20.34k | £30.38k | £18.73k | £26.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.68k | £5.44k | £28.94k | £35.05k | £36.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.30k | £3.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.33k | £3.97k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.