ymddiriedolwyr CARDIFF EAST DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 509577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN MALCOLM BARKLEY | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
RICHARD ANTHONY LEO NORTON | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|||||
Amelia Jane Hewett | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Joseph Andrew Holmes | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Kennard | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
STEPHEN ANDREW HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
JOHN RICHARD WALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.