Hanes ariannol THE SIR SIMON MILTON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1174405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £544.59k | £130.86k | £70.04k | £168.21k | £99.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £483.15k | £439.69k | £257.53k | £306.18k | £310.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £290.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £197.45k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £358.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £118.76k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.