ymddiriedolwyr HILL END OUTDOOR EDUCATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1173987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Eleanor Christie | Cadeirydd | 23 March 2017 |
|
|||||
Isobel Hughes | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Richard Munday | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Trevor Mutton | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Brian McCarthy | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
AMANDA JANE BECKETT | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
ALISON MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Dr NICHOLAS DAVID BROWN | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.