Hanes ariannol DUFFUS CANCER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1173774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.92k | £7.47k | £71.50k | £61.36k | £43.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.95k | £18.62k | £21.07k | £63.79k | £75.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.43k | £33.31k | £37.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.30k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.