ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST HELEN'S CHURCH
Rhif yr elusen: 1173391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Elizabeth Renfrew | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||||||
Andrew Martin | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||||||||
Joanne Johnson | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Kay Dyer | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|||||||||||
Winston North | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||||||||
ANGELA MURRELL BATCHELOR WYLAM | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||||||
Rev Patrick James Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.