Hanes ariannol THE PRODUCTIVITY GROUP
Rhif yr elusen: 1173660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.63m | £11.90m | £18.04m | £13.26m | £11.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.89m | £10.22m | £17.85m | £11.63m | £10.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.53m | £9.07m | £8.51m | £4.93m | £4.84m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £2.50m | £8.83m | £5.97m | £4.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £333.33k | £431.67k | £688.98k | £575.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.53m | £9.07m | £8.78m | £6.60m | £5.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.85m | £10.22m | £17.85m | £11.63m | £10.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.29k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.55k | £0 | £16.94k | £17.80k | £21.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.