ymddiriedolwyr CHINA PLATE THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1173766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hewlett | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Christina Hicks | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Cerian Eiles-Murray | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Preece | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Kaya Stanley-Money | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Indraneel Datta | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
NADINE ELIZABETH ANNE LEWYCKY | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.