ymddiriedolwyr CHURCHES TOGETHER IN ALL LINCOLNSHIRE
Rhif yr elusen: 1173828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CANON EDWARD JAROSZ | Cadeirydd | 14 July 2017 |
|
|||||
Captain Wendy Brown | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Rev David Eric Court | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Rev MARK RICHARD SHERMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Michelle Annette Arthurton | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Rev Robert James Bushby | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
ANNE WOOD | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.