ymddiriedolwyr The Soulsby Foundation for One Health
Rhif yr elusen: 1174783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Judy Anne MacArthur Clark CBE | Cadeirydd | 23 June 2016 |
|
|
||||
Professor James Lionel Norman Wood | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Dr Lian Francesca Thomas | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dr Kris Anthony Murray | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Dr John Humphrey Amuasi | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Professor Stuart William John Reid CBE | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Dr Gabrielle Alexandra Laing | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Babulal Sethia FRCS | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||
Professor David Heymann CBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Jennifer Kathryn Brazier | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Suzanne Jarvis | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.