ymddiriedolwyr BREATHING SPACE, COVENTRY
Rhif yr elusen: 1175896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Joan Kofie | Cadeirydd | 11 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Gillham | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Clarke | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Dagmer Dias | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Dr John Kirkman | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Dr PETER SIDEBOTHAM | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Sr Ann O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Lois Baldwin | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Alison Lindsey Lawn | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.