Hanes ariannol ACS INTERNATIONAL SCHOOLS LIMITED
Rhif yr elusen: 1179820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.01m | £79.15m | £74.94m | £79.21m | £89.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.07m | £71.97m | £70.76m | £78.57m | £85.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £379.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £322.41k | £1.05m | £654.73k | £485.21k | £464.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £81.41m | £77.91m | £74.14m | £78.65m | £87.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.31k | £40.95k | £10.91k | £30.15k | £737.08k | |
|
Incwm - Arall | £235.52k | £151.79k | £140.69k | £38.99k | £192.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £73.29m | £71.51m | £70.36m | £77.98m | £84.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £736.46k | £451.54k | £396.05k | £583.75k | £530.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £94.39k | £90.77k | £129.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £45.81k | £5.56k | £0 | £4.91k | £323 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.