Hanes ariannol LEICESTER GRAMMAR SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 510809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.87m | £16.75m | £18.21m | £19.40m | £21.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.34m | £16.49m | £17.06m | £18.15m | £19.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £355.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.36k | £374.13k | £126.13k | £29.69k | £65.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £73.65k | £0 | £38.97k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.75m | £16.30m | £18.06m | £19.32m | £21.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £18.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.77k | £0 | £7.38k | £5.30k | £108.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £21.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.34m | £16.45m | £17.06m | £18.15m | £19.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £18.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.74m | £1.75m | £18.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £26.57k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.