ymddiriedolwyr LEICESTER GRAMMAR SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 510809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Feldmann | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Dr Rohan Sadhu Pal Saigal | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Mukesh Ratilal Bulsara | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Alexander Philip Mccracken Osiatynski | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Kerry Law | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Ven Richard Vernon Worsfold | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
Julia BURNS | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
Elisabeth Michelle Bailey | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
||||
Duncan Comrie GREEN | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|||||
Dr Susan HADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN GASZTOWICZ KC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Deenesh KHOOSAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
James Mark Saker | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Michael John HOLLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.