Hanes ariannol HARNHILL CENTRE OF CHRISTIAN HEALING
Rhif yr elusen: 1176053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £567.18k | £483.36k | £484.42k | £370.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £487.44k | £494.23k | £410.03k | £370.90k | £486.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £96.44k | £27.81k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £336.38k | £361.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.18k | £12.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £184.37k | £188.51k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.35m | £4.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.67k | £121.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £472.50k | £478.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.94k | £15.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.74k | £5.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.