Hanes ariannol SWINDON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1175148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £751.76k | £1.15m | £1.28m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £775.53k | £940.82k | £1.11m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £367.99k | £279.50k | £391.68k | £287.37k | £329.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £309.46k | £205.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £135.06k | £85.31k | £112.12k | £65.99k | £77.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £55.35k | £58.76k | £126.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £884.80k | £663.60k | £978.76k | £1.15m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55 | £326 | £270 | £0 | £3.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.49k | £0 | £4.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £8.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £775.47k | £841.94k | £1.10m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.14k | £62 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.59k | £1.62k | £0 | £6.90k | £16.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £98.89k | £7.04k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.