ymddiriedolwyr SWINDON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1175148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA ALBERRY | Cadeirydd | 17 October 2017 |
|
|
||||
Jillian Nicola Lawrence | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Angus Macpherson | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Kate Pullen | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Tracy Daszkiewicz FFPH | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||
Mark Anthony Bates | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Catherine Sarah Groombridge | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.