Hanes ariannol MAUDSLEY CHARITY
Rhif yr elusen: 1175877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.14m | £4.32m | £4.47m | £9.70m | £8.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.84m | £6.37m | £7.51m | £21.12m | £16.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.00k | £149.00k | £838.00k | £6.40m | £4.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £90.00k | £50.00k | £422.00k | £781.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.43m | £2.95m | £2.75m | £2.48m | £2.67m | |
|
Incwm - Arall | £887.00k | £1.08m | £460.00k | £31.00k | £788.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £244.69k | £1.35k | £266.30k | £222.46k | £6.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.84m | £4.83m | £6.28m | £19.91m | £14.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00m | £1.53m | £1.22m | £1.21m | £1.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.00k | £47.00k | £85.00k | £142.00k | £111.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.21m | £2.90m | £4.64m | £17.77m | £13.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £464.00k | £909.00k | £673.00k | £698.00k | £690.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.