ymddiriedolwyr THE YORKSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1175099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS JAMES PONSONBY RAMSDEN | Cadeirydd | 11 October 2017 |
|
|||||||||
Joel Brice Oliver Brookfield | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||||||
Robert Beaumont | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||||||
Dr Katherine Fleur Giles | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||||||
Clive Roland Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||||||
Moira Fulton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||||||
Christopher Michael Garside Wildblood | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||||||
RICHARD CHARLES BAILEY | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||||||
SYLVIA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|||||||||
RORY WARDROPER | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.