ymddiriedolwyr GUILDFORD LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1175962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Michael Spooner | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|||||
Brian John Watts | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
David Granville Kitching | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Graham Fred Towler | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Sheldon | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Barry Jutsum | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
ANDREW THOMAS HENWOOD | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.