Hanes ariannol CHATSWORTH HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 511149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.79m | £14.79m | £7.44m | £13.94m | £17.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.56m | £13.93m | £10.08m | £11.46m | £15.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £865.27k | £54.72k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £451.07k | £436.65k | £404.23k | £1.06m | £630.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.82m | £3.90m | £2.19m | £2.33m | £4.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.73m | £9.43m | £4.07m | £10.06m | £12.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £794.22k | £792.95k | £538.98k | £489.36k | £433.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £228.89k | £242.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.57m | £11.94m | £9.54m | £10.61m | £13.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.87m | £1.93m | £476.16k | £789.59k | £2.17m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £114.00k | £97.39k | £81.99k | £109.72k | £99.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.82k | £92.10k | £94.77k | £18.67k | £9.31k | |
|
Gwariant - Arall | £1.12m | £57.19k | £58.26k | £59.16k | £61.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.