ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST WITH THE EPIPHANY CORBY
Rhif yr elusen: 1178205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL WILLIAM FROST | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|||||||
James Charles Cullis Watkins | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||
Rev Joseph William Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||
Jane Gaffney | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||
Susan Deborah Perry | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||
Jonathan Edward William Frost | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||||
Daniel Eastwood | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||||
Carole Louise James | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||||
Claire Louise Morris | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Louise Anne Lawson | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
LYNN CAROL HAY | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||||
SUSAN LORRAINE NORMAN | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||||
CATHERINE BARBARA HILL | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
CATHERINE LESLEY MASON | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
Dr PAUL VINTON BUCKINGHAM | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|||||||
HILARY SHELIAH BUCKINGHAM | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.