ymddiriedolwyr TAVISTOCK COMMUNITY SENSORY GARDEN
Rhif yr elusen: 1184695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Smith | Cadeirydd | 31 July 2019 |
|
|||||
Anthony Sherlock | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Robert Murray-Wier Smith | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Hywel Roger Edwards | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Lynn Roddy | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||
Kevin Turner | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Annette Susan Mason Sharpe | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Richard Paul Jones | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|||||
Walter Stephen Lake | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.