ymddiriedolwyr THE COMMUNITY OF ST MARY THE VIRGIN AT WANTAGE
Rhif yr elusen: 1181510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jestico | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|||||||||||||
Sr Elizabeth Jane Tweddle | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Rev DARREN William MCFARLAND | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||||||||||
Rev Peter John Groves | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||||||||||
Michele Annette Cynthia Foot | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Venerable Christine Allsopp | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|||||||||||||
Sandra Mary Capel | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|||||||||||||
Sister Stella Colkett | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|||||||||||||
Rt Rev OLIVIA JOSEPHINE GRAHAM | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.