ymddiriedolwyr THE AGA KHAN UNIVERSITY (INTERNATIONAL) IN THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1179136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lisa Anderson | Cadeirydd | 19 May 2021 |
|
|
||||
Shagufta Hassan FCA | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jane McAuliffe | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Prof Eugene Rogan | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||
Dr DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||
Prof Azim Nanji | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Rahim Hooda | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
SALIMAH CURRIMBHOY | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|||||
HABIB MOTANI | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.