Hanes ariannol RHOS AELWYD F.C.
Rhif yr elusen: 1179084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.38k | £15.74k | £15.74k | £48.64k | £30.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.79k | £11.62k | £11.62k | £27.05k | £34.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | £200 | £200 | £200 | £200 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.