ymddiriedolwyr THE ROSALIND FRANKLIN INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1179810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR VIVIENNE COX | Cadeirydd | 01 November 2018 |
|
|
||||
Professor Paul McMahan Matthews | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Benjamin Guy Davis | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Dr David Rees | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Professor Helen Jill Cooper | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Professor Mathias Gautel | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Professor Nora Henriette De Leeuw | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Professor Nigel Titchener-Hooker | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Stephen Dauncey | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|||||
Dr Barbara Maria Gigliola Ghinelli | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Gillian Burgess | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Professor Ewan McKendrick | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.