ymddiriedolwyr NORCLIFFE UNITARIAN & FREE CHRISTIAN CHAPEL CIO
Rhif yr elusen: 1189882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS K. WALKER | Cadeirydd | 10 June 2020 |
|
|||||
John Lee Earnshaw | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||
TERRY WALTERS | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Janet Walters | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Prof Geoffrey Levermore | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
MRS B. WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|||||
DR J. TAYLOR | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.