Hanes ariannol ARROWE PARK HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 512345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £856.43k | £880.31k | £432.82k | £534.01k | £809.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £935.90k | £886.10k | £409.83k | £450.18k | £786.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.61k | £3.34k | N/A | £10.12k | £2 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £844.82k | £876.97k | N/A | £523.89k | £809.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £2 | £3 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £10.12k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £218.87k | £140.64k | N/A | £0 | £31.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £717.03k | £745.46k | N/A | £450.18k | £754.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £218.87k | £140.64k | N/A | £0 | £31.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.