ymddiriedolwyr CHRISTCHURCH (METHODIST / CHURCH OF ENGLAND ECUMENICAL PARTNERSHIP) CLEVEDON
Rhif yr elusen: 1179989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLIVE JOHN JENNINGS | Cadeirydd | 11 June 2005 |
|
|||||
Martin Samuel Spink | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Margaret Sutherland | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Jeff Kirkham | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Neville Adams | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Rev Suzanne Kirkham | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
John deBorde | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Katy Emma Dommett | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
ALEXANDER PETT | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
JESSICA ANNE MCMANUS | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|||||
TIMOTHY PETER ROBERTS | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Rev Dr RUSSELL GEOFFREY HERBERT | Ymddiriedolwr | 01 September 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.