ymddiriedolwyr WITHAM U3A
Rhif yr elusen: 1180721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C RAWDING | Cadeirydd | 19 April 2018 |
|
|||||
Vivian Irene Fotheringham | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Anne Mitchell | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Maureen Sylvia Leonard | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Janet Benson | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Josie Taylor | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
M J SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
G W WISWOULD | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
KEVAN CHIPPENDALE | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
MAXINE MARY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.