ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, (WITHOUT THE WALLS) , BLACON
Rhif yr elusen: 1180853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christina Phoebe Upton | Cadeirydd | 24 January 2012 |
|
|||||||
Sarah Dutton | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||||
Ashley Marshall | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Anina Thomas | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Kenneth Roy Pemberton | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||||
CLIFFORD JASON CLARKE | Ymddiriedolwr | 14 April 2013 |
|
|||||||
LYNN MARIE WAKEFIELD | Ymddiriedolwr | 25 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.